č. 51/2023 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 23. února 2023
o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje na základě usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. února 2023 č. j. Vol 100/2023 - 74 celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo).
A.Výsledek I. kola volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023
V I. kole volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 nebyl ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, zvolen žádný kandidát.
B.Celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)
I.
Celkové údaje za Českou republiku
II.
Pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů
III.
Podle § 53 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, zápis podepsali předseda a členové (náhradníci) Státní volební komise:
Mgr. et Mgr. Tomáš JIROVEC, ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra, v. r.
Ing. Bc. Eva KRUMPOVÁ, MBA, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu, v. r.
Ing. Věra DĚDKOVÁ, zástupkyně ředitele odboru financování územních rozpočtů a vedoucí oddělení 2203 Legislativa a metodika územních rozpočtů Ministerstva financí, v. r.
JUDr. Ivan ZÁLESKÝ, zmocněnec pro volby a poradce vrchního ředitele sekce pro konzulární činnost ministra zahraničních věcí, v. r.
Mgr. Jan LIŠÁK, státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti, v. r.
Ing. Petr VANČURA, státní tajemník v Ministerstvu obrany, v. r.
Ing. Šárka KŘIVÁČKOVÁ, vedoucí oddělení řízení přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví, v. r.
Mgr. Martina PRUDILOVÁ, ředitelka legislativního odboru
…